2008-10-29: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 12 Abs.2 (Erbfolge) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2021-12-09: Bestellt: Geschäftsführer: Gritz, Korbinian Hans, Oberding, *22.09.1997, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gritz, Andreas Hans, Student, Erding.