2006-04-05: Bestellt: Geschäftsführer: Paul, Jan, Dessau, *12.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Paul, Jan, Dessau, *12.08.1976.
2012-11-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baars, Gero, Roßlau OT Meinsdorf, *08.06.1969.