2018-01-08: Firma: Galander Barcatering GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Großbeerenstraße 54, 10965 Berlin; Gegenstand: Betrieb eines Catering-Unternehmens innerhalb des gastronomischen Bereiches für Messen und Ausstellungen, Betriebsfeiern, Public Events, Partyveranstaltungen und dergleichen, einschließlich der Anbietung von Leistungen bei Großveranstaltungen und die Pflege, Organisation, deren Umsetzung einschließlich Bereitstellung von Gastronomiebedarf wie Treseneinheiten, technischen Einrichtungen etc. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Galander, Dominik Martin, *17.02.1981, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 2.
Menke, Kim Joshua, *08.01.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 10.01.2017 mit Änderung vom 13.11.2017
2018-12-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Volkmarstraße 1 - 7, Halle 12 A, 12099 Berlin
2019-10-31: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Menke, Kim Joshua; Geschäftsführer: 3.
Jambor, Adrian, *05.08.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-03-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Eythstraße 62 a, 12105 Berlin
2021-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Galander, Dominik Martin