2018-08-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.07.2018. Geschäftsanschrift: c/o SOFORT-Gesellschaften! AG, Schillerstraße 47-49, 22767 Hamburg. Gegenstand: Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 60,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Gronemeier, Ole, Hamburg, *04.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Galant Modern Living UG . Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Bahndamm 9, 63683 Ortenberg (Hessen). Neuer Gegenstand: An- und Verkauf von eigenen Immobilien sowie Unternehmensberatung. Nicht mehr Geschäftsführer: Gronemeier, Ole, Hamburg, *04.04.1969. Bestellt als Geschäftsführerin: Strahlendorf, Daniela, Lichtenwald, *15.08.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Hilß, Michael Helmut, Ortenberg (Hessen), *19.01.1978; Tecle, Robiel, Frankfurt am Main, *10.12.1964.
2019-10-01: Geändert, nun: Geschäftsführer: Tecle, Robiel, Frankfurt am Main, *10.12.1964, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Hilß, Michael Helmut, Ortenberg , *19.01.1978. Nicht mehr Geschäftsführerin: Strahlendorf, Daniela, Lichtenwald, *15.08.1967.