2010-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2009 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Meseberger Straße 19, 39326 Ammensleben. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Oelmann, Hans-Joachim, Lehre. Bestellt: Geschäftsführer: Oelmann, Jan-Malte, Lehre, *08.03.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2009 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Meseberger Straße 19, 39326 Ammensleben. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Oelmann, Hans-Joachim, Lehre. Bestellt: Geschäftsführer: Oelmann, Jan-Malte, Lehre, *08.03.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-11: Neuer Sitz: Niedere Börde. Geschäftsanschrift: Meseberger Straße 9 g, 39326 Niedere Börde OT Groß Ammensleben. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Oelmann, Jan-Malte, Lehre OT Flechtorf, *08.03.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.