2005-09-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Turanskyj, Holger, Lohmar, *08.08.1965; Wüsthoff, Holger, Lohmar, *01.08.1965. Nach Namensänderung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Songne, Renate, Lohmar, *22.06.1970.
2009-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Gaganis, Markus, Lohmar, *29.04.1975; Schwarz, André, Lohmar, *24.12.1972.
2011-11-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Fischer, Thomas, Lohmar, *15.11.1959. Prokura erloschen: Hilger, Wolfgang, Bad Honnef, *29.06.1950; Wüsthoff, Holger, Lohmar, *01.08.1965.
2013-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Siegburg nach Troisdorf beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Junkersring 35, 53844 Troisdorf.
2015-12-18: Geschäftsführer: Ratte, Michael, Siegburg, *23.06.1969. Nicht mehr Geschäftsführer: Mehling, Rolf, Lohmar, *25.05.1953.
2016-07-01: Geschäftsführer: Dr. Ing. Bartels, Robert Jan, Überherrn, *03.07.1956. Prokura erloschen: Ratte, Michael, Siegburg, *23.06.1969.
2018-10-29: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Geschäftsführer: Dr. Ing. Bartels, Robert Jan, Sankt Augustin, *03.07.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Goebbels, Sabine, Pulheim, *29.11.1972; Schäfer, Meinolf Johannes, Warburg, *17.02.1969.
2022-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bartels, Robert Jan, Sankt Augustin, *03.07.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Greinert, Nils, Xanten, *27.07.1989. Prokura erloschen: Mertes-Mücke, Elisabeth, Eitorf, *12.05.1957; Dr. Schrödter, Christian, Düsseldorf, *24.12.1961.