2014-02-18: Name der Firma: Ganter Architekten Gesellschaft für Architektur mbH; Sitz der Firma: Bernau bei Berlin; Geschäftsanschrift: Breitscheidstraße 27, 16321 Bernau bei Berlin; Gegenstand: Erbringung von Architekten-, Planungs- und Überwachungsleistungen sowie die Projektsteuerung und -koordination im Baubereich; Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Ganter, Urs, *11.02.1970, Wandlitz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Buchmüller, Christoph, *16.07.1965, Bernau; Einzelprokura; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 16.01.2014
2014-10-08: Sitz der Firma: Zweigniederlassung errichtet: 1.
Ganter Architekten Gesellschaft für Architektur GmbH, Zweigniederlassung Potsdam
14467 Potsdam
Hegelallee 19, 14467 Potsdam; Prokura: Änderung zu Nr. 1: Buchmüller, Christoph, *16.07.1965, Potsdam; Einzelprokura
2017-08-24: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 , § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 7 (Beschlussfassung) und § 13 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht).
2017-12-27: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen).
2018-03-28: Sitz der Firma: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: Ganter Architekten Gesellschaft für Architektur mbH, Zweigniederlassung Potsdam
14467 Potsdam
Dortustraße 48, 14467 Potsdam; Geschäftsanschrift: Wisbyer Straße 71, 10439 Berlin
2021-03-13: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Breitscheidstraße 25a, 16321 Bernau bei Berlin
2021-05-12: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Beckmüller, Florian, *04.08.1981, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen