2016-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Scharkowski, Florian, Wendlingen, *07.12.1994, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 26.100,00 EUR beschlossen, sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 , § 4 (Stammkapital) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse). Sitz verlegt; nun: Oberboihingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 13, 72644 Oberboihingen. Stammkapital nun: 26.100,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Groß, Markus, Denkendorf, *30.12.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Veith, Klaus-Dieter, Köngen, *17.05.1959.