2008-08-26: Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2008 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Bschorr, Gabriele, Binswangen, *20.10.1969; Malik, Barbara, Ellgau, *20.06.1967; Reiter, Stefanie, Wertingen, *13.12.1982.
2015-04-22: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2015 mit Nachtrag vom 13.04.2015 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 235,41 EUR und die Änderung der §§ 4 und 7 Abs.2 (Gesellschafterbeschluss) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.800,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Bschorr, Gabriele, Binswangen, *20.10.1969; Malik, Barbara, Ellgau, *20.06.1967; Reiter, Stefanie, Wertingen, *13.12.1982, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reiter, Johann, Wertingen, *13.01.1939.