2015-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Köber, Philipp, Kirchheim unter Teck, *09.11.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.