2006-06-06: Die Gesellschafterversammlung vom 06.04.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Geldern nach Kevelaer beschlossen.
2013-12-12: Änderung zur Geschäftsanschrift: Delbrückstraße 16, 47623 Kevelaer.
2015-08-19: Einzelprokura: Paessens, Clemens, Uedem, *20.10.1967; van den Wyenbergh, Andrea, Straelen, *09.07.1968; van Kempen, Christian Anthonius Franciscus Johannes, Lent/Niederlande, *13.12.1972.
2015-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Gasa Group Germany GmbH.
2017-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Kessel, Oliver, Hamminkeln, *20.11.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der jeweiligen Prokura, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paessens, Clemens, Uedem, *20.10.1967; van den Wyenbergh, Andrea, Straelen, *09.07.1968; van Kempen, Christian Anthonius Franciscus Johannes, Lent/Niederlande, *13.12.1972.
2018-06-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Bongers, Michael, Uedem, *14.12.1962.
2020-06-08: Prokura erloschen: van Kempen, Christian Anthonius Franciscus Johannes, Lent/Niederlande, *13.12.1972.
2020-06-26: Bestellt als Geschäftsführer: Riber, Claes Peter, Odense C / Dänemark, *06.01.1963; Vesterlund, Daniel, Køge / Dänemark, *20.05.1975, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Riber, Claes Peter, Odense C / Dänemark, *06.01.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Mortensen, Mikael, Snede / Dänemark, *03.05.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Kessel, Oliver, Hamminkeln, *20.11.1965.