2006-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuske, Harald, Dipl.-Ing., Hückelhoven, *16.11.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radmacher, Frank, Titz, *15.12.1969.
2007-03-21: Der Firmenname lautet richtig: Gascogne Laminates Germany GmbH.
2012-07-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Broman, Mikael, Düsseldorf, *12.02.1959.
2012-12-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Wolfhard, Linnich, *14.09.1947. Geschäftsführer: Doulcet, Frédéric, Paris, *01.03.1958.
2013-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2013 hat eine Änderung und vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen.
2013-07-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antero Siara, Christoph, Metz, *15.02.1960.
2014-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Doulcet, Frédéric, Paris / Frankreich, *01.03.1958. Geschäftsführer: Coutiere, Dominique, Labrit / Frankreich, *14.08.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Gascogne Flexible Germany GmbH.
2016-06-13: Prokura erloschen: Antero Siara, Christoph, Metz, *15.02.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prössl, Andreas, Aachen, *22.05.1963.
2022-01-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lübben, Heike, Wegberg, *12.08.1970. Prokura erloschen: Prössl, Andreas, Aachen, *22.05.1963.