2008-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Albstadt.
2011-10-24: Geschäftsanschrift: Parkweg 2, 72458 Albstadt. Prokura erloschen: Gogarn, Jens, Balingen, *12.11.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mandaric, Suzana, Meßstetten, *01.06.1982.
2014-04-10: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Piske, Reiner, Reutlingen, *12.04.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Block, Burkhard, Balingen, *21.02.1956.
2016-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Lindner, Thomas, Albstadt, *23.09.1951, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Piske, Reiner, Reutlingen, *12.04.1970.
2019-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Lindner, Thomas, Albstadt, *23.09.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Kalenbach, Selina, Albstadt, *27.09.1989; Schulz, Dirk, Albstadt, *12.08.1969; Taut, Manuel, Albstadt, *06.03.1984.
2020-05-15: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 7 (Geschäftsführungsregeln), § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 15 (Nebenbestimmungen) beschlossen. Firma geändert; nun: Gasthof Linde GmbH.
2020-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Taut, Selina, Albstadt, *27.09.1989.
2022-05-18: Bestellt als Geschäftsführerin: Taut, Selina, Albstadt, *27.09.1989.