2008-05-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kochen, Karina, Wennigsen, *13.09.1970; Praß, Jan, Hannover, *05.03.1970.
2015-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Gastrochemia GmbH.
2017-06-21: Der mit der Dr. Becher Holding GmbH mit dem Sitz in Seelze am 30.11.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2017 hat der Änderung zugestimmt.
2017-09-07: Bestellt als Geschäftsführer: Meniga, Tomislav, Wien / Österreich, *15.02.1968; Praß, Jan, Hannover, *05.03.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pfundt, Jörg, Herford, *03.06.1964. Prokura erloschen: Praß, Jan, Hannover, *05.03.1970.