2010-01-11: Geschäftsanschrift: Geschwister-Scholl-Straße 1-3, 20251 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Donner, Mark-Hendrik, Hamburg, *06.12.1972; Kleinert, Jan, Hamburg, *22.06.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bergmann, Uwe, Hamburg, *11.08.1960.