2014-11-24: Bestellt als Geschäftsführer: Uhlig, Mathias, Kämpfelbach, *04.05.1975, nur gemeinsam vertretungsberechtigt mit dem weiteren Geshcäftsführer Hischam André Gharieb, geb. 10.06.1974
2015-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Gharieb, Hischam André, Pforzheim, *10.06.1974. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Uhlig, Mathias, Kämpfelbach, *04.05.1975, einzelvertretungsberechtigt.