2006-06-06: Bestellt: Geschäftsführer: Heidenreich, Andreas, Augsburg, *16.03.1968; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Heidenreich, Andreas, Augsburg, *16.03.1968.
2006-07-25: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Höß, Norbert, Graben, *14.10.1964; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-18: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2008 hat die Änderung des § 8 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Straße 6, 86159 Augsburg.
2013-10-01: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2013 hat die Änderung der §§ 2 Abs.1 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Projektierung, Errichtung und Instandhaltung von Anlagen und Systemen der allgemeinen Gebäudetechnik inklusive Elektrotechnik sowie Überlassung von Arbeitnehmern im Anwendungsbereich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes (AÜG).
2022-02-01: Bestellt: Geschäftsführer: Steber, Siegfried, Egling a.d.Paar, *12.08.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Steber, Siegfried, Egling a.d.Paar, *12.08.1973.
2022-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2022 hat die Satzung neu gefasst. Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Projektierung, Errichtung und Instandhaltung von Anlagen und Systemen der allgemeinen Gebäudetechnik inklusive Elektrotechnik sowie Überlassung von Arbeitnehmern im Anwendungsbereich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes . Ausgeschieden: Geschäftsführer: Höß, Norbert, Graben, *14.10.1964. Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Höß, Norbert, Graben, *14.10.1964.