2007-06-21: Prokura erloschen: Selbmann, Wolfgang, Neumark, *01.10.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Freitag, Maritta, Reinsdorf, *17.08.1955; Loos, Claudia, Wilkau-Haßlau, *14.01.1973.
2010-01-05: Am 28.12.2009 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 52 GmbHG eingereicht.
2012-04-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Demmler, Ulrike, Zwickau, *24.12.1961.
2012-06-14: Am 06.06.2012 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 52 GmbHG eingereicht.
2014-05-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Pfropper-von Ganski, Heike, Zwickau, *22.03.1962. Prokura erloschen: Loos, Claudia, Wilkau-Haßlau, *14.01.1973.
2014-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2015-08-04: Prokura erloschen: Dr. Pfropper-von Ganski, Heike, Zwickau, *22.03.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Loos, Claudia, Wilkau-Haßlau, *14.01.1973.