2010-11-11: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Am Flutgraben 10, 07743 Jena. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gebauer, Hans-Joachim, Ingenieur, Jena. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Lipp, Joachim, Jena, *22.07.1950, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-16: Geändert, nun: Geschäftsführer: Lipp, Joachim, Jena, *22.07.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Seiß, Oliver, Kahla, *13.07.1960.
2014-05-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lipp, Joachim, Jena, *22.07.1950. Geändert, nun: Geschäftsführer: Seiß, Oliver, Kahla, *13.07.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.