2008-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Krengel, Ulrich, Kfz.Meister, Netphen, *25.10.1944.
2016-06-30: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr Liquidator: Kuly, Stefanie, Netphen, *28.08.1976. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-02-16: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.