2017-07-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mattner, Karl, Holzkaufmann, Prem. Bestellt: Geschäftsführer: Mattner, Christian, Prem, *11.09.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2022 hat die Einfügung des § 6a der Satzung beschlossen.