2010-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Konrad, Paul, Sägewerksteilhaber, Pfohlbach Gde.Riedern.
2017-09-01: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Riederner Str. 1, 63928 Eichenbühl. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Konrad, Gustav, Eichenbühl-Pfohlbach. Bestellt: Geschäftsführer: Konrad-Kirchler, Daniela Anna, Eichenbühl-Pfohlbach, *24.06.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Konrad-Kirchler, Daniela Anna, Eichenbühl-Pfohlbach, *24.06.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Konrad, Steffen, Eichenbühl-Heppdiel, *12.10.1984; Konrad, Tobias, Eichenbühl-Pfohlbach, *21.05.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.