2010-10-11: Nicht mehr stellv. Geschäftsf.: Fichter, Jürgen, KFZ-Mechaniker, Tennenbronn.
2020-07-07: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Geschäftsführer: Fichter, Walter Wilhelm, Schramberg, *17.06.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Fichter, Stefan, Schramberg, *04.02.1991.