2010-01-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Baumann, Wolfgang, Ense, *14.02.1961; Bergmann, Christoph, Sundern, *31.08.1968; Götz, Heinz, Arnsberg, *21.02.1953; Schütte, Bernd, Arnsberg, *15.07.1962.
2017-01-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Chae OK Graef, Johanna, Arnsberg, *30.05.1989; Küster, Stephan, Arnsberg, *20.08.1983. Prokura erloschen: Götz, Heinz, Arnsberg, *21.02.1953.
2020-09-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Graef, Franziska, Arnsberg, *05.03.1990. Nach Änderung sowie Korrektur des Namens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Graef-Krengel, Johanna Chae OK, Arnsberg, *30.05.1989.