2016-02-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Höfel, Georg, Glattbach, *07.10.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Prosch, Dieter, Aschaffenburg, *23.02.1946; Prosch, Patrick, Aschaffenburg, *07.02.1979; Prosch, Peter, München, *29.12.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Höfel, Elisabeth Katharina, Aschaffenburg. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Einzelprokura: Diener, Otto, Habichsthal, *01.04.1956.