2005-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Pflitsch-Stendtke, Ute Edith.
2009-11-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Ernst-Pflitsch-Str. 1, 42499 Hückeswagen.
2015-09-02: Einzelprokura: Elskemper, Franz Bert, Köln, *02.06.1959.
2016-05-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Pflitsch, Harald, Kaufmann, Radevormwald. Bestellt als Geschäftsführer: Lenzing, Roland, Radevormwald, *28.01.1983; Stendtke, Mathias, Wipperfürth, *30.04.1987, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Elskemper, Franz Bert, Köln, *02.06.1959.