2005-07-06: Ausgeschieden Geschäftsführer: Heilmeier, Wolfgang, Reisen, *25.08.1952. Bestellt Geschäftsführer: Geyer, Barbara, München, *09.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-21: Geschäftsanschrift: Truderinger Str. 265, 81825 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Geiger, Barbara, geb. Geyer, München, *09.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-30: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zamdorfer Str. 6-8, 81677 München.
2019-05-07: Bestellt: Geschäftsführer: Geiger, Karlheinz, München, *01.08.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Geiger, Barbara, geb. Geyer, München, *09.11.1964.