2011-09-06: Geschäftsführer:; 2. Geisler, Dirk, *10.11.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Scheit, Andreas, *03.12.1966, Borkheide Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Scheit, Andreas; Nicht mehr Prokurist:; 2. Geisler, Dirk.
2013-07-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Schwechtenstraße 5 a, 12277 Berlin.
2018-01-31: Firma: Geisler Anhänger- und Ladenbau GmbH Kälte-, Klimaanlagen und Service; Gegenstand: Die Planung, Herstellung und Montage sowie der Vertrieb von PKW-Anhängern jeder Art, Ausstellungs-, Imbiss- und Marktwagen, Material- und Bürocontainern, in jedem Fall einschließlich der jeweiligen Ausrüstungen;
die Planung, Umsetzung und Realisierung von Ladeneinbauten sowie sonstige Metallbauarbeiten sowie ie Planung, Montage und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 , § 2 Gegenstand) und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse).
2021-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Geisler, Norbert; Änderung zu Nr. 3: Änderung der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Geschäftsführer: Scheit, Andreas; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten