2013-02-20: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stadler-Geith, Ursula, Baldham, *08.02.1943.
2016-11-22: Bestellt: Geschäftsführer: Stadler-Geith, Ursula, Baldham, *08.02.1943, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Stadler-Geith, Ursula, Baldham, *08.02.1943.
2017-08-01: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Poststr. 23, 85598 Baldham. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Stadler-Geith, Ursula, Baldham, *08.02.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-17: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Geith, Maximilian, Augenoptikermeister, Baldham. Geändert, nun: Liquidator: Stadler-Geith, Ursula, Baldham, *08.02.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.