2010-08-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.07.2010. Geschäftsanschrift: Rathausplatz 1, 84416 Taufkirchen (Vils). Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Taufkirchen (Vils) GmbH & Co. KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Huber, Walter, Erding, *29.12.1961; Patermann, Gerhard, Taufkirchen (Vils), *27.03.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Patermann, Gerhard, Taufkirchen (Vils), *27.03.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Wimmer, Thomas, Bodenkirchen/Bonbruck, *06.02.1985, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Huber, Walter, Erding, *29.12.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Altstetter, Thomas, Bad Hindelang, *28.02.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Altstetter, Thomas, Bad Hindelang, *28.02.1965; Wimmer, Thomas, Bodenkirchen/Bonbruck, *06.02.1985. Bestellt: Geschäftsführer: Ruthner, Christopher, München, *26.08.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Huber, Andreas, Wörth, *14.05.1979; Sepp, Markus, Fraunberg, *27.08.1974.