2013-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 31.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) und die Einfügung von § 10a (Aufsichtsrat) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Denger, Christoph, Küsten, *31.05.1960; Groneberg, Stefan, Lüchow, *24.01.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Riebock, Carsten, Lüchow, *24.12.1966.
2014-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung), § 8 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und § 10a (Aufsichtsrat) beschlossen. Geschäftsanschrift: Bergstraße 10, 29439 Lüchow. Geändert, nun: Geschäftsführer: Riebock, Carsten, Lüchow, *24.12.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Meiburg, Jürgen, Lüchow, *09.01.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-14: Neue Geschäftsanschrift: An der Tränke 1, 29439 Lüchow.
2019-01-03: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 8 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und § 16 (Austritt) beschlossen.