Gemeinnützige Baugenossenschaft Lenggries eGWebseite verfügbaren Dienste, Lebenslanges Wohnrecht, Neuladen..., Videoanbieter, Webfont, Seitenladen, Nachrichtenleiste, Bezahlbare, Siedlungsgenossenschaft, beschränkter Adresse / Anfahrt Steinerfeldstraße 3b 83661 LenggriesDE Kontakt 1x Telefonnummer 1x Fax 3x E-Mail 1x Webadresse/Domain 9 Ansprechpartner/Personen Thomas MannThomasMann (Vorstand)Angelika BraunAngelikaBraun (Aufsichtsrat)7 weitere Ansprechpartner Statistik mind. 9 Mitarbeiter Formell HR-Nr+HR-Gericht 4x HR-Bekanntmachungen 4x HR-Bekanntmachungen:2006-01-25:Ausgeschieden: Vorstand: Waldherr-Merk, Petra, Lenggries, *31.01.1967. Gewählt: Vorstand: Wenig, Karl, Lenggries, *26.04.1947.2006-08-30:Ausgeschieden: Vorstand: Wenig, Karl, Lenggries, *26.04.1947. Bestellt: Vorstand: Waldherr-Merk, Petra, Lenggries, *31.01.1967.2010-01-20:Ausgeschieden: Vorstand: Glensk, Joachim, Lenggries, *11.08.1950; Maiß, Kurt, Lenggries, *02.12.1941; Waldherr-Merk, Petra, Lenggries, *31.01.1967. Bestellt: Vorstand: Haubner, Maria, Lenggries, *19.06.1954; Wicht, Ulrich, Bad Tölz, *23.01.1951; Zimmermann, Ralf, Wackersberg, *06.04.1972.2010-07-14:Ausgeschieden: Vorstand: Zimmermann, Ralf, Wackersberg, *06.04.1972. Gewählt: Vorstand: Mann, Thomas, München, *29.07.1977. Marketing 1x Sonstige Domains Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen