2007-12-20: Bestellt als Vorstand: Döhring, Egon, Korbach, *04.02.1938. Nicht mehr Vorstand: Sierke, Heinz, Baudirektor, Korbach.
2010-09-27: Nicht mehr Vorstand: Westmeier, Karl Christian Friedrich, Dipl.-Finanzwirt, Korbach. Bestellt als Vorstand: Brocke, Heinrich Wilhelm, Hallenberg-Liesen, *27.03.1948.
2014-10-06: Die Generalversammlung vom 18.06.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in 22 Abs. 2 (Leitung und Vertretung der Genossenschaft) beschlossen.
2015-10-07: Nicht mehr Vorstand: Döhring, Egon, Korbach, *04.02.1938. Bestellt als Vorstand: Wilke, Klaus, Korbach, *03.10.1951.
2019-09-17: Die Generalversammlung vom 17.06.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 17 (Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben) beschlossen.
2022-05-06: Bestellt als Vorstand: Limbach, Horst Willi, Korbach, *03.01.1961. Nicht mehr Vorstand: Brocke, Heinrich Wilhelm, Hallenberg-Liesen, *27.03.1948.