2010-05-07: ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Vaalser Str. 319, 52074 Aachen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Arnouts, Heinz-Günter, Aachen, *18.06.1950. Bestellt zum Vorstand: Nos, Ingo, Aachen, *10.10.1964. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Neundorf, Dieter, Gärtnermeister, Aachen. Nicht mehr Vorstand: Arnouts, Heinz-Günter, Aachen, *18.06.1950.
2010-11-19: Die Generalversammlung vom 24.06.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 9 (Ausschluß), § 11 (Rechte der Mitglieder), § 16 (Aufgaben und Pflichten des Vorstands), § 18 (Zusammensetzung und Dienstverhältnis), § 22 (Aufgaben und Pflichten des Aufsichtrates), § 26 (Ausübung der Mitgliedsrechte), § 28 (Einberufung und Tagesordnung), § 31 (Mehrheitserfordernisse), § 35 (Protokoll), § 42 (Jahresabschluß und Lagebericht), § 46 (Liquidation) und § 47 (Bekanntmachungen) beschlossen. Die Generalversammlung vom 16.06.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 10 (Auseinandersetzung) beschlossen.
2013-11-20: Bestellt als Vorstand: Dückers, Michael, Aachen, *22.01.1963. Nicht mehr Vorstand: Emonds, Leo, Gärtnermeister, Aachen, *19.11.1943.
2014-04-28: Gemäß § 395 Absatz 1 FamFG von Amts wegen gelöscht Geschäftsanschrift: Vaalser Str. 319, 52074 Aachen .
2021-03-01: Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Vossenkaul, Bernd, Aachen, *05.04.1967. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Arnouts, Heinz-Günter, Aachen, *18.06.1950.