2006-11-20: Nach Änderung des Amtes nunmehr: Vorstand: Schirmer, Gert, Frankfurt am Main, *12.03.1961
2007-10-29: Die Generalversammlung vom 26.06.2007 hat die Neufassung des Statuts beschlossen.
2008-12-08: Bestellt als Vorstand: Tolba, Alexandra, Frankfurt am Main, *02.09.1969. Nicht mehr Vorstand: Ballenberger, Gangolf, Frankfurt am Main, *14.09.1943.
2011-01-03: Nicht mehr Vorstand: Fernau, Ulrich, Frankfurt am Main, *12.01.1967; Schirmer, Gert, Frankfurt am Main, *12.03.1961. Bestellt als Vorstand: Ballenberger, Michael, Frankfurt, *28.06.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Skowronek, Tim Klaus Michael, Frankfurt, *25.12.1968.
2011-08-15: Nicht mehr Vorstand: Lang, Gerhard, Frankfurt am Main, *04.05.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Liebisch, Antonin, Braunfels, *20.01.1964. Prokura erloschen: Skowronek, Tim Klaus Michael, Frankfurt, *25.12.1968.
2011-08-29: Name von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Liebisch, Antonín, Braunfels, *20.01.1964.
2014-03-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hittel, Matthias, Babenhausen, *08.08.1976.
2016-05-03: Die Generalversammlung vom 17.06.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Zweck und Gegenstand), § 37 (Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben) sowie § 40 (Nachschusspflicht) beschlossen. Die Vermittlung für die Anlage und Pflege von Grabstätten im Gebiet von Frankfurt am Main. Die Genossenschaft tritt als Vermittler und Treuhänder für Dauergrabpflege- und Vorsorgeverträge auf, die im Stadtgebiet Frankfurt abgeschlossen werden. Auch kann die Genossenscahft andere Geschäfte tätigen, die im Interesse der Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder liegen.
2019-08-08: Nicht mehr Vorstand: Tolba, Alexandra, Frankfurt am Main, *02.09.1969.