2005-09-22: Die Vertreterversammlung vom 30.06.2005 hat eine Änderung des Statuts in § 11 (Auschließung eines Mitgliedes), § 17 (Pflichten der Mitglieder), § 18 ( Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben), § 24 (Leitung und Vertretung der Genossenschaft), § 25 (Aufgaben und Pflichten des Vorstandes), § 26 (Aufsichtsrat), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 28 (Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates), § 29 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 30 (Gegenstände der gemeinsamen Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat), § 31(Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 32 (Zusammensetzung der Vertreterversammlung und Stellung der Vertreter), § 35 (Leitung der Vertreterversammlung und Beschlußfassung), § 37 (Mehrheitserfordernisse),§ 39 (Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses) und § 41 (Rücklagen) beschlossen.
2016-01-07: Nicht mehr Vorstand: Lackner, Peter, Magdeburg, *13.10.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Gerd, Minden, *15.09.1964.
2016-10-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matecki, Oliver, Porta Westfalica, *30.06.1975.
2018-07-30: Die Vertreterversammlung vom 28.06.2018 hat eine Neufassung, insbesondere die Änderung des Status in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Genossenschaft errichtet, veräußert und bewirtschaftet vorrangig für ihre Mitglieder Wohn - und Gewerberaum in allen Rechtsund Nutzungsformen. Dazu zählt auch die Gestaltung des wohnlichen Umfeldes, die Anpassung des vorhandenen Hausbesitzes an moderne Wohn- und Lebensformen sowie Stadt- und Dorferneuerung. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes kann sich die Genossenschaft an anderen Unternehmen beteiligen oder solche gründen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 30 h die Voraussetzungen.
2019-07-02: Bestellt als Vorstand: Matecki, Oliver, Porta Westfalica, *30.06.1975. Nicht mehr Vorstand: Thielking, Jürgen, Hille, *06.11.1954. Prokura erloschen: Matecki, Oliver, Porta Westfalica, *30.06.1975.