2008-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) und § 13 Abs. 1 (Tod eines Gesellschafters) beschlossen.
2011-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Gentner, Peter Christoph, Tuttlingen, *24.11.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.