2007-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die Änderung der §§ 4 ( Beteiligung an der Georg Berger GmbH & Co.KG), 6 (Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2019-04-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bergér, Alexander, Kaufmann, Eichstätt. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Bergér, Wilhelm jun., Schernfeld, *04.03.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-08: Eintragung Nr. 5 vom 26.04.2019 hinsichtlich Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Bergér, Wilhelm, Schernfeld, *04.03.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-09: Sitz von Amts wegen berichtigt: Neuer Sitz: Schernfeld, Landkreis Eichstätt.