2012-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Rawlinson, Andre, Vöhringen, *23.02.1976; Schwenk, Andreas, Balingen, *26.09.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Huonker, Georg, Rosenfeld, *14.04.1965.
2019-04-16: Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Dormettingen. Neue Geschäftsanschrift: Bubensulz 3, 72358 Dormettingen.