2019-01-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2018 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern. Des Weiteren wurden die §§ 8 (Geschäftsführung) und 11 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert. Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 6, 49406 Barnstorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Gerding, Anja, Industriekauffrau, Eydelstedt, *07.04.1966. Personenbezogene Daten geändert: Geschäftsführer: Barg - Gerding, Michael, Eydelstedt, *16.10.1964, einzelvertretungsberechtigt.