2006-03-20: Nunmehr: Kommanditgesellschaft. Neue Firma: Gerhard Schmidt & Co. GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Schmidt, Andreas . Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Schmidt, Ingrid, geb. Hippler. Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Fischer + Milde Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55970). Einzelprokura: Schmidt, Andreas, Frankfurt am Main, *25.02.1969.
2012-12-17: Geschäftsanschrift: Intzestraße 32, 60314 Frankfurt am Main.
2020-07-21: Einzelprokura: Schaun, Dennis, Frankfurt am Main, *20.06.1978.