2008-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Said, Gabriel Josef.
2008-10-23: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Ahmed, Mustafa Said; Geschäftsführer:; 3. Burgdorf, Hans Albrecht, *25.09.1947, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 4. Said, Joseph Jonas, *01.06.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-06-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurstraße 2, 14129 Berlin.
2016-04-29: Firma: German Power Technology Systems GmbH; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Burgdorf, Hans Albrecht; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Said, Joseph Jonas; Geschäftsführer: 5.
Ahmed, Mustafa Said, *16.08.1943, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .