2021-08-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.08.2016 mit mehrfachen Änderungen. Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Der Sitz ist von Kirrweiler (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 32361) nach Leimen verlegt. Geschäftsanschrift: Gustav-Throm-Straße 2, 69181 Leimen. Gegenstand: Die Vermittlung und Durchführung von Busreisen im Fernverkehr, die Vermietung von Omnibussen, die Veranstaltung von Reisen aller Art, Spedition einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dobriborsci, Eduard, Kirrweiler, *25.06.1969.
2022-05-06: Bestellt als Geschäftsführer: Magda, Vladislav, Schwetzingen, *24.02.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dobriborsci, Eduard, Kirrweiler, *25.06.1969.