2007-03-12: Firma geändert; nun: Majer - Digitalfotografie e.K. Eingetreten als Inhaber: Majer, Daniel, Maulbronn, *21.01.1984. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Pokorny, Rosalia, Freiberg/Neckar, *20.12.1936. Die Kommanditgesellschaft ist aufgelöst. Das Handelsgeschäft ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma übergegangen auf Majer, Daniel, Maulbronn, *21.01.1984.
2013-05-17: Das Registergericht beabsichtigt, die Firma im Handelsregister von Amts wegen nach § 31 Abs. 2 HGB zu löschen. Die Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung ist auf einen Monat ab Veröffentlichung bestimmt.