2008-05-06: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 49.400,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3.) (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 75.000,00 EUR.
2015-02-12: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Dieselstraße 44, 63165 Mühlheim am Main . Einzelprokura: Kindl, Christopher, Mühlheim am Main, *04.03.1986.
2021-01-25: Bestellt als Geschäftsführer: Kindl, Denise, Mühlheim, *01.01.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Blöcher, Thorsten, Dipl.-Ingenieur, Mühlheim am Main.
2021-04-20: Bestellt als Geschäftsführer: Kindl, Christopher, Mühlheim am Main, *04.03.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kindl, Christopher, Mühlheim am Main, *04.03.1986.