2009-10-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.09.1990, zuletzt geändert am 30.05.2003. Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Delbrück, Amtsgericht Paderborn, HRB 6526) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Haslangstr. 36 a, 85411 Hohenkammer. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an sowie Betriebsführung und Verwaltung von Dienstleistungsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen aller Art, insbesondere zum Zweck der Leistungsoptimierung. Finanzierung, Leasing, Kauf, Verkauf, An- und Vermietung von Gebäuden, Anlagen, Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Rationalisierungs-, Innovations- und Technologietransferberatung. Organisation von Studien- und Seminarveranstaltungen, die dem vorgenannten Zweck dienen. Stammkapital: 26.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Mall, Silke, Hohenkammer, *03.06.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Mall, Dieter, Hohenkammer, *15.07.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR.
2011-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 26.12.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Krailling, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Eichfeldstraße 16a, 82152 Krailling.