2008-07-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kollhoff, Dietmar, Dipl.-Ing., Geraberg. Bestellt: Geschäftsführer: Machleidt, Torsten, Wolfsberg OT Gräfinau-Angstedt, *22.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kollhoff, Dietmar, Geraberg, *23.08.1962.
2010-08-25: Änderung der Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Str. 10, 98693 Ilmenau.
2020-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2020 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Einlagen) sowie 15 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Machleidt, Torsten, Ilmenau, *22.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 26.000,00 EUR auf 52.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital, Einlagen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 52.000,00 EUR.
2022-03-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Ring 8, 98693 Ilmenau.