2005-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Sittner, René.
2007-11-05: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Konsumverband eG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, GnR 441 Nz) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22.04.2007 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 30.08.2007 der Änderung des Unternehmensvertrages zugestimmt..
2010-02-11: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin Geschäftsführer:; 4. Hanses, Susan, *08.04.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Hentschel, Karin, geb. Goldhahn Prokura: 2. Eberst, Dirk, *07.09.1962, Berlin; Einzelprokura.
2010-05-10: Geschäftsführer:; 5. Pfaff, Thomas, *30.08.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-05-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Pfaff, Thomas; Geschäftsführer: 6.
Kotschi, Jürgen, *13.01.1960, Balgstädt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-07-31: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Zentralkonsum eG (früher firmierend als Konsumverband eG) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 01.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 07.07.2014 zugestimmt.
2016-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Kotschi, Jürgen