2006-12-22: Gesellschaft für Haus- und Grundbesitz mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen (Gelsenkirchen). Bestellt als Geschäftsführer: Guski, Peter, Münster, *04.12.1961.
2010-07-08: Geschäftsanschrift: Gabelsberger Str. 1-3, 45879 Gelsenkirchen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Gerbens, Heinz-Jürgen, Gelsenkirchen.
2014-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Pleiss-Kerckhoff, Beate, Herten, *29.12.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Kerckhoff, Rudolf, Herten, *09.11.1965.