2010-04-09: d. Donau.Geschäftsanschrift: Augsburger Straße 133, 86633 Neuburg a.d. Donau. Bestellt: Geschäftsführer: Freiberger, Robert, Augsburg, *23.02.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bauer, Josef, Stiftungsdirektor, Marxheim.
2010-12-07: d. Donau. Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2010 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 241,62 EUR und die Änderung der §§ 4 Abs.1 (Stammkapital) und 9 ( Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 102.500,00 EUR.
2017-03-29: d. Donau. Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2017 hat die Änderung des § 6 Abs. 4 der Satzung beschlossen. Geschäftsführer: Freiberger, Robert, Augsburg, *23.02.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2022-04-07: d. Donau. Bestellt: Geschäftsführer: Paus, Doreen, Wallerstein, *16.07.1977, einzelvertretungsberechtigt.